Limitation à deux mandats successifs C'est le président Nicolas Sarkozy qui en fit la demande pour éviter la monopolisation de la fonction politique. La mesure n'était initialement pas proposée par le comité Balladur et, durant la navette parlementaire, les termes furent modifiés à plusieurs reprises.
Le président pourrait toutefois enclencher une nouvelle réforme pour tenter de faire sauter cette limitation, et ainsi briguer un troisième mandat. Pour cela, théoriquement, Emmanuel Macron doit suivre l'article 89 de ladite Constitution et proposer un texte de révision aux députés et aux sénateurs.
Jacques Chirac est élu président de la République française en 1995 pour un mandat de sept ans, puis réélu en 2002 pour cinq ans.
Intérêt de la limitation
Les limitations des mandats qu'ils soient présidentiels ou non ont une visée de conservation de la démocratie, afin qu'elle ne devienne pas une dictature. Elles protègent les droits de l'homme, la prééminence du droit qui représentent des buts légitimes selon les normes internationales.
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur s'applique aux députés élus lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté : 1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ; 2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement.
Georges Pompidou (), né le 5 juillet 1911 à Montboudif (Cantal) et mort le 2 avril 1974 à Paris, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968 et président de la République du 20 juin 1969 à sa mort.
Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt et George Washington sont les trois présidents les mieux notés par les historiens.
La présidence de Nicolas Sarkozy commence le 16 mai 2007 lors de la cérémonie de passation des pouvoirs au palais de l'Élysée entre le président sortant Jacques Chirac et son successeur Nicolas Sarkozy. Le mandat se termine le 15 mai 2012 , lors de la passation des pouvoirs avec François Hollande.
La présidence d'Emmanuel Macron commence le 14 mai 2017 , lors de la cérémonie de passation de pouvoir au palais de l'Élysée. Elle s'étend sur deux quinquennats : le premier quinquennat, du 14 mai 2017 au 13 mai 2022 ; le second quinquennat, à partir du 14 mai 2022 .
Juridiquement, rien n'empêche donc Emmanuel Macron de se représenter en 2032.
Interrogé par Brut, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réitéré son soutien à Édouard Philippe pour l'élection présidentielle de 2027.
Par ailleurs, un élu peut exercer une fonction exécutive locale et avoir des mandats électoraux non-exécutifs, dans la limite de deux mandats. Le cumul des fonctions exécutives locales est en revanche interdit.
Toutefois, à la suite des travaux de la commission Balladur, la réforme des institutions adoptée en juillet 2008 , à l'initiative du président Sarkozy, instaure la limitation à deux mandats consécutifs.
Du coup, Nayib Bukele est aujourd'hui le leader d'un pays démocratique le plus populaire au monde, avec 96% d'opinions positives.
Le fondateur de cette même République, Charles de Gaulle, arrive ainsi en tête de ce classement et a été cité comme le plus grand chef d'État de la France depuis 1958 par 30 % des Français. Ex aequo se situait le Président Jacques Chirac, décédé le 26 septembre 2019, qui a dirigé la France de 1995 à 2007.
Robert Mugabe, né le 21 février 1924 à Kutama en Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) et mort le 6 septembre 2019 à Singapour, est un homme d'État zimbabwéen. Il est Premier ministre de 1980 à 1987 et président de la république du Zimbabwe de 1987 à 2017.
Portrait officiel de Paul Deschanel (1920). Paul Deschanel, né le 13 février 1855 à Schaerbeek (Belgique) et mort le 28 avril 1922 à Paris (France), est un homme d'État, journaliste et écrivain français, président de la République du 18 février au 21 septembre 1920 .
« Le Conseil constitutionnel informé par le Premier ministre de la décision du Général de Gaulle, président de la République, de cesser d'exercer ses fonctions le 28 avril 1969 à midi, prend acte de cette décision.
Germaine Casimir-Périer (château de Pont sur Seine, 24 septembre 1881 - château de Vaux le vicomte, Maincy, 28 octobre 1968), mariée à Paris 16e le 12 avril 1902 avec Edmé Sommier, industriel (1873-1945).
Il convient de remarquer que cette dérogation existe déjà mais elle est limitée à cinq mandats supplémentaires. Elle concerne les administrateurs qui exercent des mandats dans des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une société dont ils sont déjà administrateurs.
Le 7 juin 2000 , le Conseil des ministres adopte le projet de loi contenu l'article unique suivant : « Article 6 de la Constitution : « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel ». »
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d'un crédit d'heures de délégation, variant selon la taille de l'entreprise.